Auskünfte zu Antoine Bétrisey
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Antoine Bétrisey
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004823298, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Organisation Agricole Sion-Bramois société coopérative, à Sion, CHE-101.720.994, société coopérative (No. FOSC 34 du 17.02.2012, p.0, Publ. 6556356).
Modification des statuts:
14.03.2018.
Nouvelle adresse:
Route de Préjeux 17, 1967 Bramois.
Nouveau but:
Favoriser le progrès agricole dans toutes les branches de l'agriculture, du machinisme, de la vulgarisation, de la défense professionnelle et de l'organisation des achats en commun des produits agricoles sur la commune de Sion et ses environs.
Nouvelles communications:
Communication aux sociétaires: par insertion dans le Bulletin officiel pour les convocations aux assemblées générales.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bétrisey, Antoine, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Morath, Henri, de Sion, à Bramois (Sion), membre, sans droit de signature;
Rossier, Gérald, de Salins, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Cordey, Olivier, de Savigny, à Vétroz, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: membre, sans droit de signature];
Schüpbach, Olivier, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: Schupbach, Olivier, président, avec signature collective à deux];
Chassot, Bertrand-François, de Siviriez, à Sion, administrateur et secrétaire, caissier, avec signature collective à deux [précédemment: Chassot, Bertrand, de Prez-vers-Siviriez, vice-président, avec signature collective à deux];
Favre, Jean Louis Gérard, de Vex, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Grünenfelder, Sebastian Dominique Raphael, de Vilters-Wangs, à Hérémence, administrateur, sans droit de signature;
Roten, Vincent, de Savièse, à Savièse, administrateur, sans droit de signature;
Vuissoz, Christophe, de Saint-Martin (VS), à Sion, administrateur, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature]. Selon déclaration du 07.10.2019, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: HR02-1004729792, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
AGROL-SIERRE société coopérative, à Sierre, CHE-105.758.984, société coopérative (No. FOSC 105 du 02.06.2016, p.0, Publ. 2866363).
Nouvelle adresse:
Route de Sion 90, 3960 Sierre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berclaz, Samuel Claude, de Randogne, à Randogne, administrateur, secrétaire, secrétaire du comité de direction, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bétrisey, Antoine, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, administrateur et secrétaire, membre et secrétaire du comité de direction, , avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, membre du comité de direction, sans droit de signature];
Pitteloud, Benjamin, de Crans-Montana, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Vogel, Edouard Pierre Antoine, de Grône, à Grône, administrateur, membre du comité de direction, sans droit de signature [précédemment: administrateur, sans droit de signature].
Publikationsnummer: HR02-1004502939, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Antoine et Christophe Bétrisey et Cie, à Saint-Léonard, CHE-113.667.935, société en nom collectif (No. FOSC 190 du 02.10.2007, Publ. 4136688).
Nouvelle raison de commerce:
Antoine et Christophe Bétrisey SNC.
Nouvelle adresse:
Rue des Vergers 22, 1958 St-Léonard.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bétrisey, Fernande, de Séverin, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associée, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Bétrisey, Antoine, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, avec signature collective à deux [précédemment: associé, avec signature collective à trois];
Bétrisey, Christophe, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, associé, avec signature collective à deux [précédemment: Pays d'origine inconnu, associé, avec signature collective à trois].